LANCASHIRE FORUM OF FAITHS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work in partnership with and promote and support Interfaith activity and Organisations in Lancashire with partners such as Lancashire County Council (helping develop an Equality and Diversity staff training package), the District Councils, Lancashire Constabulary (working on 'the prevention of violent extremism' agenda), the Primary Care Trusts, Churches Together in Lancashire .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Blackburn With Darwen
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW PRATT | Cadeirydd | 04 December 2013 |
|
|||||
Amy Troner | Ymddiriedolwr | 07 December 2024 |
|
|
||||
Shreya Ghodke | Ymddiriedolwr | 07 December 2024 |
|
|
||||
David Callaghan | Ymddiriedolwr | 07 December 2024 |
|
|
||||
Marion Pollitt Mrs | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Hardeep Kaur Singh Mrs | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
PETER LUMSDEN | Ymddiriedolwr | 04 December 2011 |
|
|||||
Charubala Ainscough | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £951 | £951 | £6.87k | £6.22k | £6.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35 | £35 | £4.18k | £642 | £40 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE PUBLIC KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING OF THE TEACHINGS, TRADITIONS AND PRACTICES OF THE DIFFERENT FAITH COMMUNITIES, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN LANCASHIRE, BLACKBURN AND BLACKPOOL; INCLUDING AN AWARENESS BOTH OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND AND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS. 2 IN FURTHERANCE OF THE SAID PURPOSES BUT NOT OTHERWISE, TO PROMOTE AND ORGANISE COOPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE SAME AND TO THAT END TO BRING TOGETHER REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS AND STATUTORY AUTHORITIES IN THE SAID AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
LANCASHIRE, BLACKBURN AND BLACKPOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RYDAL MOUNT
WOODPLUMPTON ROAD
WOODPLUMPTON
PRESTON
PR4 0NE
- Ffôn:
- 07710420530
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window