Relationship and Family Therapy (RAFT) Ltd

Rhif yr elusen: 1120017

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RELATE BOURNEMOUTH PROVIDES A RANGE OF SERVICES TO PROMOTE AND SUPPORT RELATIONSHIPS. THESE SERVICES INCLUDE RELATIONSHIP COUNSELLING, FAMILY COUNSELLING, SEX THERAPY, SERVICES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE. EMOTIONAL SUPPORT SERVICES, LIFESKILLS TRAINING AND DEVELOPMENT AND MEDIATION.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £149,521
Cyfanswm gwariant: £173,155

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bournemouth
  • Dorset
  • Hampshire
  • Poole

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mai 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099495 FAMILY MATTERS (BOURNEMOTH, DORSET AND POOLE) LIMI...
  • 02 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1189982 ELEVATE FOUNDATION
  • 11 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • RELATE BOURNEMOUTH POOLE & CHRISTCHURCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Cook Cadeirydd 15 March 2018
Dim ar gofnod
Nicole Jessop Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Debra Clark Ymddiriedolwr 12 February 2020
Dim ar gofnod
Dorothy Brown Ymddiriedolwr 13 September 2019
Dim ar gofnod
Pauline Wheeler Ymddiriedolwr 29 October 2018
Dim ar gofnod
ANNE CLARKSON Ymddiriedolwr 29 October 2018
Dim ar gofnod
Jackie Reeves Ymddiriedolwr 20 August 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.89k £159.15k £185.60k £197.23k £149.52k
Cyfanswm gwariant £171.13k £163.54k £171.56k £182.32k £173.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £70.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1
Stratfield Saye
20-22 Wellington Road
Bournemouth
Ffôn:
01202311231