ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE - HAXBY AND WIGGINTON
Rhif yr elusen: 1118861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Wills | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Ball | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Margaret Edwards | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||||||||||
MAXINE KUTLER | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||||||||||
CHRISTOPHER NORMAN JAQUES | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|||||||||||||
ANNE HYSTED | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|||||||||||||
Jennifer Mary Rutland | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Judith Moore | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||||||||
Michael Calvert | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||||||||||
Gordon Rex Moore | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.