THE SNOWFLAKE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of emergency accommodation over winter nights
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Charles Crighton | Cadeirydd | 28 August 2013 |
|
|||||
Jacqueline Jean Edwards | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
James Mellors | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Joseph Robert Constantinos Cornford-Hutchings | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.71k | £18.72k | £17.86k | £106.31k | £23.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.60k | £19.53k | £23.75k | £37.49k | £36.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £76.60k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 23 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 23 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 05 Ebrill 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 06 Awst 2022 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 12 Mai 2021 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 12 Mai 2021 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES ASSOCIATION, DATED 28 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF ACCOMMODATION SHELTER AND HOUSING AND ANY ANCILLARY FACILITIES, FOOD, CLOTHING, PHYSICAL, MENTAL, EDUCATIONAL AND SPIRITUAL CARE AND SUPPORT FOR PEOPLE WHO THROUGH AGE, PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, YOUTH, ALCOHOL, OR DRUG ADDITION OR DEPENDENCY, AND/OR POVERTY ARE UNABLE TO MAKE ADEQUATE PROVISION FOR THEMSELVES. 3.2 TO PROVIDE AND ENCOURAGE THE PROVISION OF FACILITIES FOR MEDICAL REHABILITATION AND TREATMENT, SPIRITUAL HELP AND GUIDANCE AND EDUCATION AND TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Boscobel Road North
St. Leonards-on-Sea
TN38 0NY
- Ffôn:
- 07547482627
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window