THE CHERIE BLAIR FOUNDATION FOR WOMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working in partnership with non-profit organisations, corporations and government bodies, the Cherie Blair Foundation for Women develops projects with sustainable solutions to the challenges women entrepreneurs face through three programmes: Enterprise Development, Mentoring and Mobile Technology.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,872,878
Roddion a chymynroddion | £604.67k | |
Weithgareddau elusennol | £1.26m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5.06k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,405,778
Codi arian | £658.39k | |
Weithgareddau elusennol | £1.75m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £658.39k | |
Gwariant elusennol | £1.75m |
Pobl

23 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Albania
- Angola
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Belarws
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Brasil
- Bwrwndi
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- De Affrica
- Ethiopia
- Ffiji
- Fiet-nam
- Georgia
- Ghana
- Grenada
- Guatemala
- India
- Indonesia
- Israel
- Jamaica
- Kazakstan
- Kosovo
- Lesotho
- Libanus
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Mecsico
- Moldofa
- Montenegro
- Moroco
- Namibia
- Nepal
- Nicaragwa
- Nigeria
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Serbia
- Sierra Leone
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Tsieina
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Uzbekistan
- Y Bahamas
- Yr Aifft
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 08 Medi 2008: Cofrestrwyd
- THE CHERIE BLAIR WOMEN'S FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Joseph | Cadeirydd | 20 March 2020 |
|
|||||
Jyotiben Kanani | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Angela Salt | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Woolnough | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Winnie Wambugu | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Suzanne Ehlers | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN LANE | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £2.02m | £2.18m | £1.97m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82m | £1.96m | £2.10m | £2.09m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £404.74k | £598.73k | £820.31k | £773.59k | £604.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.38m | £1.42m | £1.36m | £1.19m | £1.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.29k | £266 | £57 | £629 | £5.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £1.57m | £1.71m | £1.57m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £431.25k | £392.15k | £396.03k | £514.51k | £658.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £38.17k | £16.00k | £63.52k | £69.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £235.63k | £508.12k | £512.83k | £420.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £27.57k | £61.70k | £72.94k | £36.50k | £25.19k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.23m | £1.20m | £1.73m | £1.82m | £1.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £80.56k | £69.02k | £513.76k | £543.45k | £545.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE EQUALITY, IN PARTICULAR, BETWEEN WOMEN AND MEN AND TO ELIMINATE GENDER AND OTHER FORMS OF DISCRIMINATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; B) TO RELIEVE THE POVERTY AND SICKNESS OF WOMEN AND CHILDREN AND TO PROMOTE AND TO PROTECT THEIR HEALTH (WHETHER MENTAL, PHYSICAL, SEXUAL OR EMOTIONAL); C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND CHILDREN; AND D) TO CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE EDUCATION AND RESEARCH PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT ("THE OBJECTS").
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Harcourt Street
Marylebone
London
W1H 4HU
- Ffôn:
- 02077243109
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window