OMEGA – ENDING ISOLATION, ENDING LONELINESS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Omega is based in the West Midlands. Its objects are to provide personalised befriending and support services by telephone, mail and social media, to establish and support groups to meet physically or by other means to address issues associated with isolation and loneliness, and to collaborate with other agencies working to similar ends to enhance provision and effectiveness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,604 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
485 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- OMEGA, THE NATIONAL ASSOCIATION FOR END OF LIFE CARE (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL ASSOCIATION FOR END OF LIFE CARE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderjit Singh Gill | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|||||
Susan Barber | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
ANGUS AUSTIN GREGORY | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Christine Carole Ann Davies | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
David John James | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
LINTON WATERS | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.86k | £265.51k | £310.40k | £256.99k | £283.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.58k | £237.00k | £293.00k | £281.61k | £224.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.63k | £12.25k | N/A | £12.82k | £10.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 APRIL 2007. AS AMENDED ON 24 MAR 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 AUG 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“THE OBJECTS”) ARE TO WORK TOWARDS ENDING SOCIAL ISOLATION AND THE DETRIMENTAL EFFECTS OF LONELINESS AMONGST ADULTS. ACTIVITIES TO ACHIEVE THESE WILL INCLUDE: A. WORKING WITH A WIDE RANGE OF SELECTED REFERRERS TO IDENTIFY ADULTS SUFFERING FROM THE EFFECTS OF LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION; B. PROVIDING PERSONALISED BEFRIENDING AND SUPPORT SERVICES BY TELEPHONE, MAIL AND SOCIAL MEDIA; C. ESTABLISHING AND SUPPORTING GROUPS TO MEET PHYSICALLY OR BY OTHER MEANS TO ADDRESS ISSUES ASSOCIATED WITH ISOLATION AND LONELINESS; D. COLLABORATING WITH OTHER AGENCIES WORKING TO SIMILAR ENDS TO ENHANCE PROVISION AND EFFECTIVENESS. E. PROVIDE AID TO ELDERLY AND TERMINALLY ILL CLIENTS
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON HOUSE
TOWN WALLS
SHREWSBURY
SY1 1TX
- Ffôn:
- 01743245088
- E-bost:
- INFO@OMEGA.UK.NET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window