ymddiriedolwyr BEST BEGINNINGS
Rhif yr elusen: 1120054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Barclay | Cadeirydd | 02 September 2020 |
|
|
||||
Angela Horsley | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
BIRTE HARLEV-LAM | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|||||
Dhaval Nilesh Ponda | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
Gideon Hurwitz | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Kirstin Johnson | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
LADY HILARY ANN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.