Hanes ariannol REDUCING THE RISK OF DOMESTIC ABUSE

Rhif yr elusen: 1120244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £276.97k £399.92k £466.98k £327.43k £559.99k
Cyfanswm gwariant £283.79k £360.19k £379.78k £400.81k £524.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £10.80k £98.62k £85.44k £299.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £92.54k £54.72k £14.00k £51.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £14.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £543.37k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £1.47k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £540
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £524.78k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0