Ymddiriedolwyr REDUCING THE RISK OF DOMESTIC ABUSE
Rhif yr elusen: 1120244

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richards | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
CATHERINE DOROTHY FOOT | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|||||
Dr Amna Sarwar | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Dr Jane Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Catherine Kelly-Anne Gray | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Sophie Natasha Garner | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Ruth Charlotte Hosford | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Sally Pauline Dorrity | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
Naomi Laura Neal | Ymddiriedolwr | 10 December 2000 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.