THE RAINBOW CENTRE FOR CHILDREN

Rhif yr elusen: 1120461
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support for children and families affected by life threatening illness and bereavement.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2018

Cyfanswm incwm: £107,173
Cyfanswm gwariant: £86,238

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 293570 THE RAINBOW CENTRE FOR CHILDREN
  • 15 Mawrth 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175837 GRIEF ENCOUNTER
  • 06 Awst 2007: Cofrestrwyd
  • 15 Mawrth 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £217.40k £234.05k £134.43k £101.74k £107.17k
Cyfanswm gwariant £251.08k £217.07k £201.74k £99.70k £86.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 13 Mai 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 13 Mai 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2017 19 Mehefin 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2017 19 Mehefin 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2016 16 Hydref 2017 108 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2016 16 Hydref 2017 108 diwrnod yn hwyr