ymddiriedolwyr WHEELS FOR WELLBEING
Rhif yr elusen: 1120905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Walker | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Harrie Laurington-Spencer | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
CASPAR HUGHES | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Suswati Basu | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Thomas Andrew Mark STANIFORD | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Kamran Mallick | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|||||
KEVIN JONATHAN HICKMAN | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
JUDY FINK | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|||||
MAI-LING SAVAGE | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
DAVID CHARLES STRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.