THE LIZ AND TERRY BRAMALL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports, through grants, charitable organisations which promote Christian faith in accordance with the beliefs of the Church of England; promotes urban or rural regeneration in areas of social/economic deprivation for the benefit of the public, enhances the lives of those with illness;the advancement of health for public benefit;promotes the arts and promotes the advance of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Cyfanswm incwm:
£2,534,479
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.53m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,819,474
Codi arian | £395.18k | |
Weithgareddau elusennol | £8.42m | |
Arall | £0 |
£9,383,778 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £395.18k | |
Gwariant elusennol | £8.42m |
Codi arian a Arall Gwariant | £395.18k | |
Gwariant elusennol | £8.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.10m |
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- THE LIZ AND TERRY BRAMALL CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY RICHARD SHARP | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
RACHEL SHIRLEY TUNNICLIFFE | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
SUZANNAH CLARE ALLARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH BRAMALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr TERENCE GEORGE BRAMALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA HELEN BLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £2.16m | £2.16m | £2.43m | £2.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.73m | £5.81m | £6.06m | £6.01m | £8.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.62m | £2.16m | £2.16m | £2.42m | £2.53m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.12m | £5.35m | £5.64m | £5.59m | £8.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £615.91k | £463.66k | £415.52k | £418.45k | £395.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £217.62k | £187.22k | £174.09k | £182.63k | £170.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £398.29k | £276.44k | £415.52k | £418.45k | £395.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £96.31m | £110.03m | £110.52m | £99.87m | £105.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.53m | £4.97m | £5.05m | £5.49m | £4.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £165.91k | £145.20k | £740.12k | £580.86k | £1.83m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06/07/2007 AS AMENDED BY DEED DATED 27/01/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 30/12/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 17/03/2011
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL. AT SUCH TIMES, IN SUCH MANNER, AND SUBJECT TO SUCH RESTRICTIONS (IF ANY), AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT FOR OR TOWARDS: A. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF OF THE CHURCH OF ENGLAND; AND B. THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP: (B) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT: (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE: (D) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: (I) IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS, OR (II) TO EXISTING BUSINESSES: (E) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS: (F) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING: (G) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES: (H) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE: (I) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES: (J) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT: (K) THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE: (L) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME: (M) SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES. (C) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE: NATIONALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O RAWORTHS LLP
ETON HOUSE
89 STATION PARADE
HARROGATE
HG1 1HF
- Ffôn:
- 01423566666
- E-bost:
- bramallfoundation@raworths.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window