Hanes ariannol ST MARY'S UNIVERSITY, TWICKENHAM
Rhif yr elusen: 1120192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.36m | £51.28m | £52.08m | £54.36m | £57.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.56m | £52.61m | £52.55m | £53.93m | £57.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £415.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.01m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £568.00k | £486.00k | £402.00k | £691.00k | £438.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.59m | £5.49m | £1.54m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.77m | £43.35m | £45.40m | £44.83m | £47.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.00k | £35.00k | £7.00k | £36.00k | £571.00k | |
|
Incwm - Arall | £415.00k | £1.91m | £4.73m | £8.80m | £8.96m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £52.56m | £52.61m | £52.13m | £53.93m | £57.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £144.00k | £143.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £412.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.