ARNOS VALE CEMETERY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arnos Vale Cemetery is a 45 acre cemetery with significant wildlife, architecture and heritage. The building restoration project is complete and we are now developing education services,a variety of cemetery services and visitor attraction facilities including guided tours, trails, a guidebook, museum with Books of Remembrance, venue hire, a shop and cafe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£742,097
Roddion a chymynroddion | £211.82k | |
Weithgareddau elusennol | £177.62k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £350.79k | |
Buddsoddiadau | £1.87k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£871,769
Codi arian | £384.14k | |
Weithgareddau elusennol | £487.63k | |
Arall | £0 |
£11,211 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,461 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £384.14k | |
Gwariant elusennol | £487.63k |
Pobl

34 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
136 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 15 Awst 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109141-7 THE SOLDIER'S CORNER IN ARNOS VALE CEMETERY
- 24 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Dyke | Cadeirydd | 12 December 2016 |
|
|
||||
Zia Rahman | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Sally Cordwell | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|||||
Emily Corrigan | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Charles Whittaker | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Andrew Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Nicola Dunford | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Mary Beryl Wood | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Alexander Lamont Bishop | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Stephanie Mustoe | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Daniel Flew | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
Dr Charles Booth | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Matt Kyle | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
Jos Clark | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £617.86k | £669.74k | £665.93k | £800.86k | £742.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £510.21k | £501.25k | £678.77k | £849.83k | £871.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £210.25k | £123.38k | N/A | £4.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £281.29k | £504.67k | £330.83k | £226.06k | £211.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.00k | £44.62k | £197.00k | £361.37k | £350.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £126.57k | £120.45k | £138.11k | £213.42k | £177.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £28.12k | £49.39k | £15.15k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £338.47k | £432.13k | £484.31k | £475.74k | £487.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.60k | £69.12k | £194.46k | £374.09k | £384.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.55k | £4.05k | £4.35k | £7.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.56k | £7.75k | £9.20k | £9.60k | £9.62k | |
|
Gwariant - Arall | £154.14k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £104.84k | £93.20k | £113.04k | £109.27k | £77.17k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £135.98k | |
|
Cyfanswm asedau | £261.84k | £428.23k | £418.05k | £348.74k | £133.77k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £88.97k | £75.22k | £97.73k | £73.62k | £81.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 7 JUNE 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 NOV 2020 as amended on 15 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
1 TO SECURE THE CONSERVATION, MAINTENANCE, OPERATION AND MANAGEMENT OF ARNOS VALE CEMETERY AND ITS HISTORIC BUILDINGS, MEMORIALS, TOMBS AND OTHER HISTORIC PHYSICAL FEATURES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND AS A CEMETERY FOR THE DECENT BURIAL OF THE DEAD. 2 TO SECURE THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF THE HISTORIC LANDSCAPE, PLANTS AND NATURAL LIFE AT ARNOS VALE CEMETERY FOR THE PUBLIC BENEFIT. 3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY MAKING AVAILABLE MATERIALS FOR THE STUDY OF THE LIVES AND SIGNIFICANCE OF THOSE BURIED IN ARNOS VALE CEMETERY AND THEIR MONUMENTS BY COLLECTING, STORING AND MAKING AVAILABLE INFORMATION ON THE GENEALOGIES, CONDITIONS AND LIFE STYLES OF THE INHABITANTS OF BRISTOL AND RELATED AREAS THROUGH THE AGES BY ESTABLISHING AND MANAGING A MUSEUM AND DISPLAY MATERIAL TO DEMONSTRATE ISSUES RELATED TO THE HISTORY OF ARNOS VALE CEMETERY AND THOSE BURIED IN IT AND BY PREPARING EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR SCHOOLS, COLLEGES, UNIVERSITIES AND OTHER BODIES WHO WISH TO VISIT THE CEMETERY IN CONNECTION WITH THEIR PROGRAMMES, COURSES AND SYLLABUSES. 4 TO SECURE THE PROPER CONSERVATION, MANAGEMENT AND CARE OF THE BOOKS OF REMEMBRANCE, HISTORIC BURIAL RECORDS, CREMATION RECORDS AND OTHER ARCHIVES RELATING TO THE ARNOS VALE CEMETERY FOR THE PUBLIC BENEFIT. 5 TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE NECESSARY TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM.
Maes buddion
BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Arnos Vale Cemetery
West Lodge
Bath Road
Arnos Vale
BRISTOL
BS4 3EW
- Ffôn:
- 01179719117
- E-bost:
- info@arnosvale.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window