COLNE OPEN DOOR CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Drop-in not for profit community cafe, providing low cost nutritious meals. Provide volunteer placements in the cafe. We have a drop-in facility to help with any problems including budgeting, formfilling, counselling, listening ear, use of phone, help with findind housing, help with sorting utility problems etc. We serve the marginalized in our society. Counselling, training and support groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westley Evans | Cadeirydd | 11 May 2016 |
|
|
||||
Joanne Waddington | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Simon Fielding | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Kerry Fielding | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
MADELINE Shaw | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.57k | £171.78k | £115.89k | £199.18k | £221.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.35k | £107.52k | £141.81k | £178.66k | £219.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.00k | £5.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.25k | £17.93k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE ANY OR ALL PURPOSES DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF COLNE AND DISTRICT AND IN PARTICULAR FOR THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS, SICKNESS, DISABILITY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE FURTHERANCE OF HEALTH AND ALL OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, RACE COLOUR, AGE, POLITICS, CREED OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OPEN DOOR
1 GREAT GEORGE STREET
COLNE
BB8 0SY
- Ffôn:
- 01282 860342
- E-bost:
- manager@opendoorcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window