THE PERSE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims of the Perse School are the advancement of education by the provision and conduct of the School known as The Perse School Cambridge. The School aims to provide financial assistance to pupils between the ages of 7 and 18 whose families could not otherwise afford the fees, thereby allowing access to the widest possible social spectrum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£35,126,000
Roddion a chymynroddion | £242.00k | |
Weithgareddau elusennol | £33.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £929.00k | |
Buddsoddiadau | £685.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£31,217,000
Codi arian | £192.00k | |
Weithgareddau elusennol | £30.81m | |
Arall | £216.00k |
£14,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £408.00k | |
Gwariant elusennol | £30.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.91m |
Codi arian a Arall Gwariant | £408.00k | |
Gwariant elusennol | £30.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.92m |
Pobl

374 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 35 |
£70k i £80k | 15 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 3 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Willoughby Scott MA | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Cristina Elena Bota | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Martin Anthony Richard Collier | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
DAVID SINCLAIR FERGUSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
DR JASON DEREK HAWKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Angela Yin-Chiu Au FCA MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Nicholas Michael Finlayson-Brown BA Hons | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Sally Ann Shakir-Khalil MA Law | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Freestone DLMEd GRSM | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Alexander Duncan Oliver PhD LittD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Patrick Hancock MA LLM KC | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Denise Williams FRCP FRPCH | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SIMON DAVID LEBUS MA | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Graeme John Proudfoot BA Oxon | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
WILLIAM MARK DAWKINS BA Cantab | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
STEPHEN CHEVELEY ROBERTS MA | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.44m | £28.37m | £29.82m | £32.44m | £35.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.46m | £24.57m | £25.70m | £28.36m | £31.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £478.72k | £180.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £560.00k | £413.00k | £212.00k | £286.00k | £242.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £466.00k | £305.00k | £139.00k | £630.00k | £929.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.21m | £26.96m | £29.12m | £31.31m | £33.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £206.00k | £212.00k | £175.00k | £207.00k | £685.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £479.00k | £180.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.25k | £39.00k | £0 | £7.51k | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.89m | £24.32m | £25.54m | £28.13m | £30.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £269.00k | £179.00k | £160.00k | £205.00k | £192.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.97k | £28.00k | £12.00k | £13.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.00k | £13.00k | £27.00k | £59.00k | £62.00k | |
|
Gwariant - Arall | £305.00k | £75.00k | £6.00k | £28.00k | £216.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £52.04m | £52.29m | £52.75m | £52.46m | £57.73m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.80m | £5.91m | £10.82m | £10.71m | £10.70m | |
|
Cyfanswm asedau | £11.78m | £14.07m | £13.48m | £16.77m | £17.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.70m | £13.55m | £13.84m | £12.76m | £14.45m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 20 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 20 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 MARCH 2008 AND 10 DECEMBER 2009 AND 26/614 AND 9/8/14
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION AND CONDUCT OF THE SCHOOL KNOWN AS THE PERSE SCHOOL CAMBRIDGE TOGETHER WITH WITH ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY SCHOOLS (HOWSOEVER THE SAME SHALL FROM TIME TO TIME BE KNOWN) AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND ANY OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS A WHOLE.
Maes buddion
CAMBRIDGE
Elusennau cysylltiedig
- A A TILLYARD MEMORIAL PRIZE
- A C HAWKINS PRIZE
- AGATHA GRAHAM LIBRARY TRUST
- BARNET BEALES PRIZE
- BATESON NATURAL SCIENCE PRIZE
- CATHARINE SARAH TILLYARD MEMORIAL PRIZE FUND
- CULLEN JUNIOR SCHOOL PRIZE FOR ARITHMETIC
- E SAVILLE PECK PRIZE
- E WINIFRED BIRKS PRIZE FOR MATHEMATICS
- ELLEN MARGARET GWATKIN PRIZE FOR ENGLISH LITERATURE
- FITZPATRICK MEMORIAL PRIZE
- G B BOWES PRIZE
- GRETA ARMSTRONG MORGAN MEMORIAL PRIZE FOR GEOGRAPHY
- H S R LINDEMAN PRIZE FOR MATHEMATICS
- HELEN GRANT PRIZE FUND
- HELEN VALENTINE MEMORIAL PRIZE FOR GEOGRAPHY
- JOHN E FEW PRIZES
- JOHN WESLEY WOOTON PRIZE
- KATE HARDING STREET MEMORIAL PRIZE FOR LITERATURE
- M AUDREY SCOTT ART PRIZE FUND
- M AUDREY SCOTT MUSIC PRIZE FUND
- MACFARLANE - GRIEVE PRIZE
- MALLARD LOWER SIXTH SCIENCE AND MATHEMATICS PRIZE
- MARY BARR LIBRARY FUND
- MASON MATHEMATICS AND ATHLETICS PRIZE
- MAURICE S C COOPER SCHOLARSHIP
- MAURICE WOLLMAN PRIZE
- MR AND MRS A E E MCKENZIE PRIZE FOR ENGLISH
- PERSE SCHOOL ENDOWMENT
- PETER LAPWOOD TRAVEL BURSARY
- PYE BURSARY THE PERSE SCHOOL FOR BOYS, CAMBRIDGE
- ROUSE TRAVEL SCHOLARSHIPS
- THE BLYTHE PRIZE FOR MUSIC
- THE CAMBRIDGESHIRE COUNTY COUNCIL PERSE SCHOOL FOR BOYS BURSARIES FUND
- THE CAMBRIDGESHIRE COUNTY COUNCIL PERSE SCHOOL FOR GIRLS BURSARIES FUND
- THE COX PRIZE FOR NEEDLEWORK
- THE DAVID HOWIE AND JAMES PERRETT MEMORIAL TRAVELLING SCHOLARSHIP
- THE DOUGLAS BROWN MEMORIAL PRIZE FOR ENGLISH
- THE ELIZABETH GARRAT PRIZE FOR RECITATION IN ENGLISH
- THE HARRISON PRIZE FOR ORIGINAL WORK IN ENGLISH
- THE MICHAEL FARRELL BURSARY THE PERSE SCHOOL FOR BOYS, CAMBRIDGE
- THE PYE BURSARY THE PERSE SCHOOL FOR GIRLS, CAMBRIDGE
- W H D ROUSE PRIZE
- W W ROUSE BALL PRIZE
- 21 Tachwedd 2007 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PERSE SCHOOL
HILLS ROAD
CAMBRIDGE
CB2 8QF
- Ffôn:
- 01223403874
- E-bost:
- schooloffice@perse.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window