Hanes ariannol SOLIHULL SCHOOL

Rhif yr elusen: 1120597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.25m £20.51m £21.28m £22.71m £26.23m
Cyfanswm gwariant £18.24m £19.89m £21.41m £22.64m £24.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £413.40k £147.80k £196 £60.22k £69.72k
Incwm o roddion a chymynroddion £965.92k £218.74k £477.98k £301.01k £1.98m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.23m £721.71k £801.18k £921.33k £1.08m
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.64m £18.45m £18.78m £20.17m £21.87m
Incwm - Gwaddolion £215.92k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.22m £1.12m £1.22m £1.32m £1.29m
Incwm - Arall £6.19m £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £750.00k £0 £0 £0 £1.71m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £18.06m £19.71m £21.17m £22.42m £23.95m
Gwariant - Ar godi arian £185.03k £178.45k £233.89k £227.67k £209.47k
Gwariant - Llywodraethu £211.89k £145.59k £129.36k £114.61k £127.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £825 £925 £1.25k £1.35k £1.43k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £185.03k £130.63k £182.41k £146.14k £191.11k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0