Hanes ariannol ENRYCH BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1120831
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.73k | £78.58k | £66.06k | £65.83k | £73.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.37k | £74.91k | £67.21k | £73.19k | £63.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £49.00k | £49.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.71k | £7.61k | £16.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.