HEALTH ACTION LEICESTER FOR ETHIOPIA (HALE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Partnership projects between health professionals in UK (primarily Leicester) and in Gondar, Ethiopia. Including mental health, nursing, clinial audit, surgery training etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
- Ethiopia
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Power | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Laurence David Wicks | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Alwyn Abraham | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|||||
Professor John Seymour Heslop-Harrison | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
DAVID GEMMELL CHARLES MILLS | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL SILVERMAN | Ymddiriedolwr | 16 April 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.66k | £6.30k | £8.06k | £1.17k | £151 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.63k | £11.26k | £10.06k | £3.80k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE HEALTH IN ETHIOPIA BY PROVIDING SUPPORT FOR THE BUILDING OF SUSTAINABLE PROFESSIONAL AND MANAGERIAL CAPACITY WITHIN THE HEALTH SYSTEMS OF GONDAR. 2) TO FACILITATE LEARNING AND ENHANCE SKILLS FOR ALL MEMBERS OF THE HEALTH CARE COMMUNITY IN GONDAR. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF UK HEALTH PROFESSIONALS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING THEM WITH THE OPPORTUNITY TO WORK IN PARTNERSHIP WITH PROFESSIONALS IN A DEVELOPING COUNTRY THEREBY ENHANCING THEIR UNDERSTANDING OF GLOBAL HEALTH ISSUES AND ENABLING PERSONAL DEVELOPMENT IN CLINICAL PRACTICE, IN MANAGEMENT SKILLS AND IN TEACHING, LEARNING AND RESEARCH.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 HIGH ACRES
BILLESDON
LEICESTER
LE7 9FB
- Ffôn:
- 01162596975
- E-bost:
- millseight@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window