Hanes ariannol CONGREGATION YETEV LEV DSATMAR ANTWERP LIMITED

Rhif yr elusen: 1120657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £745.29k £477.33k £675.97k £739.88k £846.75k
Cyfanswm gwariant £899.48k £994.79k £545.61k £573.73k £693.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £620.51k N/A £0 £735.53k £846.75k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £124.77k N/A £5.39k £4.35k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £670.58k £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £429.45k N/A £545.61k £573.73k £693.13k
Gwariant - Ar godi arian £470.03k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £179.59k N/A £323.54k £318.28k £280.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £249.86k N/A £0 £255.45k £164.13k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0