THE BOAZ TRUST HAMPSHIRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Boaz exists to provide an excellent day services facility in Hampshire, midway Andover and Winchester, with related horticultural and other opportunities at which adults with learning disabilities may come together to be valued and productive. Its purpose is to give dignity and confidence in a happy, safe and supportive Christian environment enabling greater independence and social inclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £152,032 o 1 gontract(au) llywodraeth a £34,907 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian James Hamiliton Coulter | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Hugo Bernard Deschampsneufs | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Vincent Patrick Smith | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR ELIZABETH ANNE HOWLETT HALL CCHEM FRSC | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Roger Alan Loader | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dr Isla Masson | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Dr GORDON MACHRAY MASSON MD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.89k | £270.79k | £244.86k | £269.06k | £322.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.87k | £212.50k | £252.32k | £265.76k | £299.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £97.25k | £154.43k | £109.32k | £128.08k | £152.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.44k | £6.76k | £7.44k | £34.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JULY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 OCTOBER 2007 AND BY CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME DATED 7 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS ("THE OBJECTS") OF THE CHARITY SHALL BE: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC WHO HAVE LEARNING DIFFICULTIES BY GIVING AN OPPORTUNITY FOR TRAINING, WORK EXPERIENCE AND EMPLOYMENT IN AGRICULTURE, HORTICULTURE AND RELATED SUBJECTS SO THAT SUCH PERSONS CAN DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES IN A SUPPORTIVE CHRISTIAN ENVIRONMENT AND GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE: IN THE SUTTON SCOTNEY, WINCHESTER AND ANDOVER AREAS OF HAMPSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Boaz Project
Hill Farm
Sutton Scotney
Winchester
SO21 3NT
- Ffôn:
- 07971688838
- E-bost:
- admin@boazproject.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window