THE SANDYACRES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A To provide facilities in the interest of social welfare for recreation and leisure-time occupation with the object of improving the condtions of life B To establish or secure the establishment of a community centre at Sandyacres, Ashford and manage and maintain the same in furtherence of the objects of the Trust C To promote such other charitable purposes as may from time to time be determine
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 15 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINSTON MICHAEL | Cadeirydd | 16 March 2012 |
|
|
||||||||||
Larry William Krause | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||||||||
Ernest Alfred Warren | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||||||
Anton Richard Banham | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||||||
Fred Dunkerley | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||||||||
JASON MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/02/2020 | 02/02/2021 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.40k | £31.44k | £10.60k | £3.60k | £24.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.05k | £22.88k | £18.00k | £5.46k | £4.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.10k | £10.60k | N/A | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2021 | 13 Chwefror 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2021 | 13 Chwefror 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 2 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
A TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GOAT LEES AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOODS (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; B TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRE') AT SANDYACRES, ASHFORD, KENT AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN COOPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; C TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Maes buddion
GOAT LEES AND SURROUNDING NEIGHBOURHOODS AND SANDYACRES, ASHFORD, KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Dexter Close
Kennington
Ashford
TN25 4QG
- Ffôn:
- 01233636644
- E-bost:
- 2001BUSONE43@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window