Hanes ariannol THE BRITISH MUSIC EXPERIENCE
Rhif yr elusen: 1125752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £575.89k | £763.56k | £483.63k | £723.38k | £775.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £829.54k | £771.85k | £544.95k | £689.26k | £865.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.85k | £403.26k | £221.23k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £63.85k | N/A | £221.23k | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £286.25k | £221.04k | N/A | £137.33k | £270.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £289.56k | £371.38k | N/A | £364.83k | £504.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £107.29k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £666.82k | £561.09k | N/A | £531.69k | £629.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.72k | £210.77k | N/A | £157.57k | £236.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.