Hanes ariannol THE MARY HOW TRUST FOR CANCER PREVENTION
Rhif yr elusen: 1122393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £544.72k | £474.69k | £454.00k | £833.53k | £739.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £421.03k | £473.12k | £395.65k | £717.30k | £649.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £725 | N/A | £120.30k | £28.27k | £1.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £346.71k | N/A | N/A | £713.53k | £607.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.25k | N/A | N/A | £0 | £111.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £112.25k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.75k | N/A | N/A | £7.75k | £10.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £8.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £221.59k | £8.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £290.33k | N/A | N/A | £469.64k | £596.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.70k | N/A | N/A | £53.83k | £52.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.61k | N/A | N/A | £26.94k | £21.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £193.83k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.