Hanes ariannol CHRISTIANITY EXPLORED
Rhif yr elusen: 1121552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £748.25k | £877.51k | £925.42k | £793.25k | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £677.23k | £707.24k | £855.42k | £922.23k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £712.01k | £856.43k | £848.00k | £750.86k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £265 | £20 | £0 | £48 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.76k | £20.37k | £50.73k | £39.80k | £25.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.21k | £697 | £696 | £2.55k | £16.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £26.00k | £0 | £38 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £677.23k | £707.24k | £855.42k | £922.23k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.14k | £9.36k | £14.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.