JOSIE'S DRAGONFLY TRUST

Rhif yr elusen: 1121768
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We support children and young people with cancer particularly when treatment is non curative.We try to create happy, positive memories at a very difficult time. We supply art&craft boxes to UK children's cancer specialist hospitals.We arrange dragonfly dreams for 3-20yrs/cash gifts to young people 13-20 to have or do something specific in their last weeks or days.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2016

Cyfanswm incwm: £297,865
Cyfanswm gwariant: £223,010

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol gyda chytundeb yn ei le.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Rhagfyr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1167247 Dragonfly Cancer Trust
  • 30 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
  • 07 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £128.79k £121.86k £223.18k £162.66k £297.87k
Cyfanswm gwariant £149.67k £86.08k £168.98k £142.03k £223.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2016 26 Gorffennaf 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2016 26 Gorffennaf 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 29 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 28 Ionawr 2016 Ar amser