THE SAINSBURY VETERANS WELFARE SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to relieve need amongst Sainsbury Veterans and former Sainsbury employees. Assistance is provided through the provision of physical aids, respite care and convalesence care. In the year 10 grants were made. The charity aims to reach as many potential beneficiaries as possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Clapham | Cadeirydd | 19 July 2018 |
|
|
||||
Richard Lowe | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Jayne Graham | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
John Dick | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Douglas George Parkin | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||
John McKinnell Padgett | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY MARTIN STRAKER | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.00k | £32.55k | £4.53k | £57.16k | £40.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.19k | £19.14k | £9.32k | £16.30k | £18.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 11 JULY 2007 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION 25 JUNE 2008 as amended on 20 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE NEED AMONGST FORMER SAINSBURY EMPLOYEES WHO ARE VETERANS 2 TO RELIEVE NEED AMONGST THE SPOUSES AND PARTNERS OF FORMER SAINSBURY EMPLOYEES WHO ARE VETERANS 3 TO RELIEVE NEED AMONGST SURVIVING SPOUSES AND PARTNERS OF FORMER SAINSBURY EMPLOYEES WHO WERE VETERANS HAVING GIVEN PRIORITY FIRST TO THE BENEFICIARIES IN 1 TO 3, THEN: 4 TO RELIEVE NEED AMONGST FORMER SAINSBURY EMPLOYEES FOR THE PURPOSES OF THE OBJECTS 'VETERANS' ARE THE SAINSBURY COMPANY VETERANS DESCRIBED IN THE SCHEDULE TO THIS DEED
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Heritage Hill
Keston
BR2 6AU
- Ffôn:
- 01689861713
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window