Hanes ariannol ROYAL ARTILLERY INSTITUTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1122002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £887.07k | £883.81k | £878.30k | £834.26k | £960.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £214.07k | £832.48k | £922.29k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.78k | £434.34k | £440.61k | £439.04k | £449.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.77k | £152.48k | £140.48k | £92.95k | £226.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £308.53k | £295.60k | £295.23k | £301.96k | £282.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.38k | £1.98k | £307 | £2.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £886.05k | £127.15k | £734.99k | £829.20k | £960.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.35k | £86.93k | £97.49k | £93.09k | £93.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.78k | £20.26k | £12.70k | £22.79k | £20.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £875.88k | £55.51k | £414.58k | £501.66k | £579.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £46.47k | £46.33k | £50.46k | £50.63k | £52.01k | |
|
Gwariant - Arall | £324.02k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.