Hanes ariannol PEACE DIRECT
Rhif yr elusen: 1123241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.97m | £3.81m | £4.07m | £3.93m | £4.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.44m | £3.73m | £3.78m | £3.38m | £3.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £113.02k | £77.66k | £296.13k | £349.28k | £210.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £792.84k | £770.65k | £331.48k | £416.47k | £503.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £17.15k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.18m | £3.04m | £3.72m | £3.40m | £3.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £18 | £14 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £25.74k | £93.35k | £1.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £74.75k | £0 | £33.78k | £104.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £3.30m | £3.52m | £3.15m | £3.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.48k | £366.05k | £258.39k | £224.84k | £164.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.80k | £12.88k | £12.70k | £12.78k | £13.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.21m | £1.62m | £2.03m | £1.17m | £1.78m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £62.12k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.