Hanes ariannol MEDICAL DETECTION DOGS
Rhif yr elusen: 1124533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38m | £1.66m | £2.95m | £2.55m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89m | £2.04m | £2.06m | £2.28m | £2.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £367.60k | £13.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.23m | £1.54m | £2.74m | £2.47m | £1.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £147.47k | £110.38k | £0 | £63.66k | £47.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £63.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.77k | £4.18k | £776 | £672 | £15.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £149.71k | £13.44k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £674.35k | £166.74k | £169.01k | £723.80k | £258.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £1.92m | £1.91m | £2.12m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £232.29k | £118.54k | £150.29k | £149.98k | £214.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.65k | £17.34k | £15.99k | £15.24k | £33.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £13.22k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.