UPS AND DOWNS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ups 'n' Downs is a support group dedicated to helping families and individuals in East Northamptonshire affected by Down's syndrome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Hindwood | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Diane Hoefling | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
CHRISTIAN Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Annette Murkitt | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Alice Faye Hoefling | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Lindsey Whitehead | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Lisa Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Adele Rees | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||
Nicole Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Lindsey Hipkiss | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Philippa Tate | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Kay Sammon | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|||||
TRACEY SMITH | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
KAREN MAI SMITH | Ymddiriedolwr | 10 April 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.78k | £55.23k | £45.02k | £38.47k | £38.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.75k | £51.66k | £41.87k | £58.50k | £68.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.28k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
1 THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE GOOD HEALTH OF CHILDREN, ADULTS AND FAMILIES AFFECTED BY DOWN'S SYNDROME BY THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE, INFORMATION AND RECREATIONAL OPPORTUNITIES TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE. 2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO DOWN'S SYNDROME.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NORTHAMPTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92 Cranford Road
Barton Seagrave
KETTERING
Northamptonshire
NN15 6RJ
- Ffôn:
- 07817735204
- E-bost:
- info@upsndowns.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window