Hanes ariannol THE ASSOCIATION FOR CULTURAL ENTERPRISES

Rhif yr elusen: 1122763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £461.23k £487.41k £683.51k £670.95k £808.36k
Cyfanswm gwariant £498.13k £385.37k £680.93k £768.61k £952.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £198.00k £401.14k £391.85k N/A £201.64k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £226.30k £262.64k £381.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £457.20k £408.31k £426.23k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £979
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £680.93k £473.94k £952.15k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £294.67k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £10.13k £18.79k £16.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0