Hanes ariannol KING'S CHURCH IN GREATER MANCHESTER

Rhif yr elusen: 1122900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.18m £857.56k £924.55k £1.23m £1.54m
Cyfanswm gwariant £1.16m £837.32k £917.87k £1.11m £799.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.76k £1.50k N/A £11.39k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £610.64k £585.32k £589.93k £570.74k £659.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £424.95k £104.61k £303.73k £643.44k £863.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £80.16k £70.56k £29.32k £6.51k £6.32k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £134 £10 £43 £691 £1.47k
Incwm - Arall £63.03k £97.07k £1.53k £3.95k £9.64k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £677.32k £597.79k £684.25k £701.32k £47.06k
Gwariant - Ar godi arian £486.78k £239.53k £233.63k £404.12k £752.91k
Gwariant - Llywodraethu £0 £9.78k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0