SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS

Rhif yr elusen: 1123689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CHARITY ACHIEVES ITS OBJECTIVES IN FOUR WAYS: BY PAYING SCHOOL FEES FOR CHILDREN WHERE THEIR FAMILIES CANNOT AFFORD THE FEES; BY FUNDING BUILDING PROJECTS AT SCHOOLS; BY PROVIDING COMPUTERS, FABRIC AND OTHER TEACHING MATERIALS; BY ENCOURAGING VOLUNTEERS TO VISIT ESWATINI AND WORK AT ONE OF THE SCHOOLS ASSOCIATED WITH THE CHARITY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £40,115
Cyfanswm gwariant: £43,670

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Swazi

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126348 CHANGING FUTURES
  • 16 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SWAZILAND SCHOOLS PROJECT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
KEITH FOSSEY Cadeirydd
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
Barry Keith Clarke Ymddiriedolwr 09 March 2024
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
Harry Jay Woodrow Ymddiriedolwr 09 March 2024
Dim ar gofnod
Ian Robert James Nicholls Ymddiriedolwr 11 March 2023
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
Silke Brittain Ymddiriedolwr 23 October 2021
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Graham Smith Ymddiriedolwr 25 October 2019
ROTARY CLUB OF THE NORTH COTSWOLDS TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ASSISTING BERKSHIRE CHILDREN TO READ
Derbyniwyd: Ar amser
SHIPTON READING ROOM
Derbyniwyd: Ar amser
CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND, GLOUCESTERSHIRE CIO
Derbyniwyd: Ar amser
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
Lucy Millar Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
ROBERT THOMPSON Ymddiriedolwr 30 March 2014
EARLY CHILDHOOD PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE REVD MATTHEW JAMES LAWSON Ymddiriedolwr
SWAZILAND SCHOOLS PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £50.68k £43.20k £65.69k £39.35k £40.12k
Cyfanswm gwariant £48.33k £40.99k £65.97k £42.71k £43.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 BINDON ABBEY
BEDFORD
MK41 0AZ
Ffôn:
07768515950