ymddiriedolwyr TORBAY STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1123087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Hart | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||
Suzanne Julie Wright | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Rev Paul Evan Jones | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
William Becher | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Malcolm William Ford | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Dixie Jane Kendall-Dunn | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Barney Bettesworth | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Roger Michael Ede | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.