THE RAW FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention/relief of poverty anywhere in the world; The promotion of community participation in healthy recreation within disadvantaged communities, the provision of facilities for playing Association Football or other leisure time occupation in the interests of social welfare for recreation; Relief of financial hardship, either generally or individually of people ; Other charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Middlesbrough
- Stockton-on-tees
- Awstralia
- Brasil
- De Affrica
- Ffrainc
- Gwlad Pwyl
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL ANDREW CARLILE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Neil Flint | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
REV Andrew Bowerman | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
Christopher Lovegrove | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WAYNE ROBERT WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.41k | £144.49k | £23.77k | £61.00k | £10.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.46k | £151.99k | £30.78k | £25.44k | £100.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Ionawr 2025 | 188 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 3 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF POVERTY 2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY: . PROMOTING AND PROTECTING GOOD HEALTH . RAISING AWARENESS OF HIV/AIDS TO COMMUNITIES AT RISK ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION AND STRENGTHENING COMMUNITY INITIATIVES .WORKING WITH LIKE MINDED DEVELOPMENTAL ORGANISATIONS AND CHARITABLE BODIES TO ACHIEVE THESE AIMS 3 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION 4 OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Exchange Building
66 Church Street
Hartlepool
Hartlepool
Select
TS16 0RB
- Ffôn:
- 01642780565
- E-bost:
- info@lionsraw.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window