ymddiriedolwyr GHANA UNION
Rhif yr elusen: 1123393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL KWESI QUAYSON | Cadeirydd | 21 June 2013 |
|
|
||||
DAVID OWUSU-YIANOMA LLB HONS | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
MAVIS OSEI-AGYAPONG | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
CHRISTIE OKPATTAH | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
GEORGE ATSU OCLOO | Ymddiriedolwr | 29 November 2015 |
|
|
||||
ZARA ADU | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|||||
ADJARA SHARDOW | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|||||
YAW BAFFOUR OFFE | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
||||
CHARLOTTE FRIMPONG | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.