Ymddiriedolwyr THE ROYAL SIGNALS MUSEUM

Rhif yr elusen: 1133304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Philip James Davies Cadeirydd 01 July 2020
Dim ar gofnod
Robert Victor John Brannigan Ymddiriedolwr 06 December 2024
DORSET WOODTURNERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alicia L M Jarman Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Victoria Michelle Forster Ymddiriedolwr 09 August 2023
Dim ar gofnod
Rebecca S Jacques-Grey Ymddiriedolwr 09 August 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Charles Bruce Ymddiriedolwr 30 March 2023
Dim ar gofnod
SALLY JEAN JONES Ymddiriedolwr 28 July 2022
Dim ar gofnod
Edward M Flint Ymddiriedolwr 06 May 2016
Dim ar gofnod
Jane M Stockdale Ymddiriedolwr 06 May 2016
Dim ar gofnod
ARCHIBALD COLIN CUNNINGHAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod