Hanes ariannol CUMBRIA ACTION FOR SUSTAINABILITY
Rhif yr elusen: 1123155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.14k | £361.34k | £559.30k | £1.49m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.90k | £407.28k | £470.55k | £1.25m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £674 | N/A | £38.95k | £23.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.04k | £90.74k | £65.48k | £137.43k | £1.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.98k | £10.78k | £1.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £37.13k | £164.28k | £199.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £518.38k | £1.31m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.82k | £977 | £2.79k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £470.55k | £1.25m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £7.70k | £4.20k | £5.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £6.55k | £43.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.