Hanes ariannol MOUNTBATTEN HAMPSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1123304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.45m | £5.97m | £7.38m | £9.71m | £7.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.71m | £6.51m | £6.27m | £8.17m | £9.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.84m | £4.22m | £4.31m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.55m | £7.41m | £5.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £888.36k | £950.75k | £1.02m | £1.37m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £370.29k | £764.40k | £576.64k | £534.72k | £859.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £4.22m | £5.76m | £7.41m | £5.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.26k | £30.86k | £25.92k | £30.55k | £46.67k | |
|
Incwm - Arall | £5.78k | £0 | £0 | £366.77k | £372.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £336.03k | £140.26k | £57.85k | £630.37k | £262.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.12m | £5.92m | £4.12m | £7.68m | £8.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £343.61k | £588.74k | £474.99k | £493.18k | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.58k | £0 | £17.58k | £24.70k | £21.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £511.14k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £6.63k | £13.28k | £15.54k | |
|
Gwariant - Arall | £243.92k | £0 | £1.68m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.