Hanes ariannol THE MISSION TO SEAFARERS
Rhif yr elusen: 1123613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91m | £4.33m | £5.80m | £8.61m | £4.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.07m | £5.33m | £5.22m | £5.06m | £5.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.81k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.68m | £2.75m | £4.48m | £7.25m | £3.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.00k | £197.00k | £192.00k | £239.00k | £260.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £458.00k | £412.00k | £270.00k | £327.00k | £204.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £850.00k | £831.00k | £708.00k | £712.00k | £871.00k | |
|
Incwm - Arall | £773.00k | £139.00k | £157.00k | £81.00k | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £918.00k | £758.00k | £1.20m | £4.73m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.21m | £4.35m | £4.38m | £4.26m | £4.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £863.00k | £979.00k | £841.00k | £802.00k | £917.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.00k | £122.00k | £105.00k | £32.00k | £79.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £842.00k | £992.00k | £1.07m | £0 | £930.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.