THE HIGHLANDS SCHOOL CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising and donations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Enfield
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELYTH ROSAMUND RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
STEPHEN DAVID WAY | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|||||
KEITH PHILIP CARRANO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93k | £3.36k | £26.78k | £4.50k | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162 | £162 | £24.33k | £18.88k | £120 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mawrth 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION (AMENDED) 15 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS ATTENDING HIGHLANDS SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY (LEA) FOR EDUCATION AT THE SCHOOL. II)THE PROVISION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, OF FACILITIES FOR RECREATION, LEISURE TIME, AND EXTENDED EDUCATION FOR THE GREATER HIGHLANDS SCHOOL COMMUNITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. THE GREATER SCHOOL COMMUNITY INCLUDES PARENTS/CARERS, FRIENDS AND LOCAL STAKEHOLDERS
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE L.B.ENFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Highlands School
148 Worlds End Lane
London
N21 1QQ
- Ffôn:
- 02083701100
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window