MILLMEAD FINANCIAL LIFEBOAT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The assistance of specifically identified individuals or families within Guildford Baptist Church who are in a significant dept crisis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Surrey
Llywodraethu
- 29 Mai 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Faith Matthews | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||||
Nigel Mansfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||
Carol Elizabeth Hodkinson | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||||
Rev Karen Case-Green | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|||||||
David Subadha | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|||||||
Ian Stackhouse | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LANCE GUY REDMAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £17.99k | £13.11k | £7.04k | £18.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.13k | £29.57k | £11.45k | £28.69k | £22.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mai 2024 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 11 MARCH 2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS"). TO ASSIST SPECIFICALLY IDENTIFIED INDIVIDUALS/FAMILIES WITHIN GUILDFORD BAPTIST CHURCH WHO ARE IN, OR IN THE IMMEDIATE FUTURE FACE, A SIGNIFICANT DEBT CRISIS OR OTHER SIGNIFICANT FINANCIAL NEEDS. A DEFINITION OF A DEBT CRISIS FOR THIS SCHEME'S PURPOSES WOULD INCLUDE, BUT NOT BE RESTRICTED TO, THOSE FACING BANKRUPTCY OR A POTENTIAL HOUSE REPOSSESSION ORDER WITH AN ASSOCIATED INCREASING DIFFICULTY TO FEED AND CLOTHE THEMSELVES AND/OR THEIR FAMILY. ONLY: A, -CHURCH MEMBERS B - REGULAR ATTENDERS WITH ACTIVE INVOLVEMENT IN THE FELLOWSHIP C. OTHERS WITH A CONNECTION WITH THE GUILDFORD BAPTIST CHURCH WILL QUALIFY FOR ASSISTANCE.
Maes buddion
GUILDFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURY FIELDS
GUILDFORD
GU2 4AZ
- Ffôn:
- 01483575008
- E-bost:
- office@guildfordbaptist.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window