CWM TAF MORGANNWG MIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Merthyr and the Valleys Mind are a local charity affiliated to National Mind. We provide a range of quality services to adults who experience mental or emotional distress. The services include community and hospital advocacy, resource centres that provide dropin facilities, counselling, training and a range of groups e.g. depression, self-help, gardening, relaxation, IT and music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £187,136 o 4 gontract(au) llywodraeth a £187,136 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

36 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Merthyr Tudful
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- MERTHYR AND THE VALLEYS MIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR CLIVE THOMAS JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dai Price | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Helen Whitfield-Williams | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Ian Diment | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Lynnette Thomas | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Benjamin Hayden Trewartha | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Joanna Markham | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Lisa Michelle Thomas | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|||||
GERWYN BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.28m | £1.84m | £1.49m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £919.16k | £1.10m | £1.46m | £1.32m | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £293.67k | £367.72k | £518.10k | £637.15k | £187.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £275.71k | £354.92k | £434.89k | £842.62k | £187.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £181.82k | £179.16k | £206.57k | £84.38k | £7.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £825.97k | £1.07m | £1.63m | £12.09k | £137.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.48k | £5.77k | £2.09k | £3.25k | £12.19k | |
|
Incwm - Arall | £36.12k | £29.50k | £0 | £1.39m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £919.16k | £1.10m | £1.39m | £437.52k | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £27.78k | £390.25k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.64k | £8.01k | £9.41k | £0 | £9.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £36.75k | £496.11k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.79k | £6.36k | £6.12k | £4.92k | £1.47k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £710.39k | £986.87k | £1.49m | £1.43m | £1.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £68.77k | £163.36k | £279.04k | £109.75k | £57.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2015 as amended on 13 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND TO ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT, IN ASSOCIATION WITH MIND AND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTIVES OF MIND.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
88 High Street
MERTHYR TYDFIL
Mid Glamorgan
CF47 8UG
- Ffôn:
- 01685707480
- E-bost:
- info@ctmmind.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window