Hanes ariannol PORTSMOUTH AUTISM SUPPORT NETWORK
Rhif yr elusen: 1124624
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.54k | £27.22k | £23.37k | £38.81k | £47.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.15k | £18.57k | £14.98k | £38.30k | £45.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £31.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.