HULL AND EAST YORKSHIRE CHILDREN'S UNIVERSITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of and to provide care facilities of children of school age via the provision of recreational and leisure time activities in the interests of social welfare and thereby to improve the conditions of their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£2,245,664
Roddion a chymynroddion | £1.67m | |
Weithgareddau elusennol | £398.68k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £173.73k | |
Buddsoddiadau | £415 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,453,604
Codi arian | £55.68k | |
Weithgareddau elusennol | £1.39m | |
Arall | £7.68k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £131,947 o 3 gontract(au) llywodraeth a £51,671 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £63.36k | |
Gwariant elusennol | £1.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £792.06k |
Pobl

16 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
82 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- THE HULL C.U. LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD FIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Susan Johns | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Leigh Cathryn Hudson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||||
Wendy Newman | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
RUTH MARIE TRUELOVE | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||||
ANITA FOY | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||||
ANDREW GARY HOLMES | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||||
Janet Adamson | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|||||||
RONALD WILLIAM DICKINSON | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||||
MIKE JACKSON | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £467.67k | £571.96k | £659.59k | £698.65k | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.60k | £573.59k | £643.74k | £658.75k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.83k | £34.82k | £64.66k | N/A | £131.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £80.86k | £95.62k | £51.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £391.11k | £456.27k | £499.50k | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £24.64k | £5.30k | £74.76k | £173.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £155.74k | £127.03k | £115.17k | £398.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £476 | £138 | £27 | £415 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £70.86k | £9.19k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £507.70k | £633.14k | £640.91k | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £61.48k | £6.74k | £13.84k | £55.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.56k | £1.62k | £1.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £4.42k | £3.86k | £3.99k | £7.68k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £4.13k | £2.77k | £42.90k | £13.39k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £403.21k | £384.35k | £394.60k | £1.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £117.82k | £81.75k | £92.23k | £136.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 SEPTEMBER 2007 AS AMEND 28 MAY 2008.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF AND PROVIDE CARE FACILITIES FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE. 3.2 TO PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3.3 TO FURTHER ANY OTHER PURPOSE OR PURPOSES RECOGNISED BY THE LAW OF ENGLAND AS CHARITABLE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hull and East Yorkshire Children's University
Swale House
246 Cottingham Road
HULL
HU6 7RS
- Ffôn:
- 01482 466045
- E-bost:
- Rosanna.James@hull.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window