Hanes ariannol BUXTON CHURCH IN THE PEAK

Rhif yr elusen: 1124548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £86.21k £52.68k £69.10k £45.42k £32.61k
Cyfanswm gwariant £83.58k £64.36k £56.49k £56.46k £39.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k £24.50k N/A N/A