Hanes ariannol ANDREW WOMMACK MINISTRIES-EUROPE
Rhif yr elusen: 1124541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.38m | £3.27m | £3.04m | £3.14m | £3.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.36m | £3.01m | £2.86m | £2.99m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | £1.13m | £1.10m | £1.22m | £1.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.04k | £0 | £28.87k | £35.65k | £53.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £2.06m | £1.91m | £1.88m | £1.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £979 | £2.10k | £1.36k | £797 | £3.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £79.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.16m | £2.83m | £2.67m | £2.80m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £143.39k | £130.13k | £135.89k | £141.57k | £144.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.07k | £53.54k | £53.46k | £52.76k | £48.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £61.07k | £53.54k | £53.46k | £52.76k | £48.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.