BISHOP'S CASTLE HOSPITAL EQUIPMENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness and to promote and protect good health by providing services over and above that which the NHS provides to Bishop's Castle NHS Community Hospital and to assist the hospital working with its catchment area's six G.P. practices, Integrated Care Team, Nurses, therapists and the area's District Nurses to benefit the hospital's in patients and all members of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Powys
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 14 Awst 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HAROLD ASHWELL | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
ANDREW EDWARD STELMAN | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|||||
JEAN RICE | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
ANTHONY ALFRED STANTON-MARTIN | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.60k | £67.95k | £12.23k | £26.23k | £47.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.66k | £1.28k | £23.27k | £39.72k | £250 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH BY PROVIDING OVER AND ABOVE THAT WHICH THE NHS PROVIDES TO BISHOP'S CASTLE NHS COMMUNITY HOSPITAL AND TO ASSIST THE HOSPITAL WORKING WITH ITS CATCHMENT AREA'S SIX GP PRACTICES, INTEGRATED CARE TEAM, NURSES, THERAPISTS AND THE AREA'S DISTRICT NURSES TO BENEFIT THE HOSPITAL'S IN-PATIENTS AND ALL MEMBERS OF THE COMMUNITY LIVING IN THE HOSPITAL'S SIX HUNDRED AND FIFTY SQUARE MILE CATCHMENT AREA OF SOUTH WEST SHROPSHIRE AND EASTERN POWYS.
Maes buddion
SOUTH WEST SHROPSHIRE AND EASTERN POWYS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Amazon Cottage
Chapel Yard
BISHOPS CASTLE
SY9 5DE
- Ffôn:
- 01588630282
- E-bost:
- STANTONMARTIN@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window