Hanes ariannol THE COLLEGE OF SAINT MARY OF WINCHESTER IN OXFORD, COMMONLY CALLED NEW COLLEGE
Rhif yr elusen: 1142701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.33m | £15.99m | £17.80m | £20.02m | £21.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.13m | £16.61m | £16.93m | £21.34m | £21.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.52m | £3.90m | £7.16m | £4.11m | £5.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £214.00k | £110.00k | £9.00k | £180.00k | £345.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.36m | £7.98m | £8.03m | £9.91m | £11.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £73.00k | £970.00k | £1.20m | £146.00k | £318.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.31m | £4.32m | £3.10m | £5.93m | £4.93m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £660.00k | £694.00k | £42.00k | £10.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £187.00k | £824.30k | £281.64k | £424.05k | £241.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.89m | £15.81m | £16.17m | £20.46m | £20.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £807.00k | £758.00k | £876.00k | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £27.00k | £35.00k | £0 | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £222.00k | £17.43k | £226.04k | £266.48k | £291.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £666.00k | £262.00k | £245.00k | £317.00k | £406.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.